RUTLAND HISTORIC CHURCHES PRESERVATION TRUST

Rhif yr elusen: 211068
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Give grants and loans for the maintenance and improvement of churches in the county of Rutland.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £46,311
Cyfanswm gwariant: £74,878

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Rutland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PETER OUTRAM LAWSON Cadeirydd 29 November 2011
Dim ar gofnod
Roger David Wood Ymddiriedolwr 15 June 2023
MELTON MOWBRAY BUILDING SOCIETY CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
FOUNDATION FOR CONDUCTIVE EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
RUTLAND AGRICULTURAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
PEPPER'S-A SAFE PLACE
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Charles Taylor Ymddiriedolwr 15 June 2023
ST JOHN'S COLLEGE SCHOOL, CAMBRIDGE
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Vyvyan Wainwright Ymddiriedolwr 15 June 2022
Dim ar gofnod
Martin George Wilson Ymddiriedolwr 15 June 2022
Dim ar gofnod
BEVERLEY HANCOCK Ymddiriedolwr 15 June 2022
FRIENDS OF THISTLETON CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Catherine Alexandra Coulson Ymddiriedolwr 15 June 2022
Dim ar gofnod
LAURENCE HOWARD KCVO OBE Ymddiriedolwr 23 March 2022
PETERBOROUGH CATHEDRAL DEVELOPMENT AND PRESERVATION TRUST CIO
Derbyniwyd: Ar amser
WHISSENDINE VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF HENRY FORSTER
Derbyniwyd: Ar amser
RUTLAND MAGISTRATES FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Sarah Furness Ymddiriedolwr 03 June 2020
UPPINGHAM SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
OAKHAM SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
RUTLAND GRANTS
Derbyniwyd: Ar amser
PATRICIA MORLEY Ymddiriedolwr 30 November 2016
THE LEAGUE OF FRIENDS OF RUTLAND HOSPITALS
Derbyniwyd: Ar amser
RUTLAND HEALTHCARE SUPPORT
Derbyniwyd: Ar amser
SUSAN MARY THOMAS Ymddiriedolwr 08 June 2016
CLIPSHAM YEW TREE AVENUE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Hitchcox Ymddiriedolwr 03 December 2013
Dim ar gofnod
JOHN CLEMENT SAUNDERS Ymddiriedolwr 07 June 2012
RYHALL VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
ESSENDINE VILLAGE HALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MR S HARRIS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.72k £211.29k £56.42k £12.54k £46.31k
Cyfanswm gwariant £24.20k £18.58k £53.91k £70.04k £74.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 23 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 03 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 27 Mawrth 2024 56 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 17 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 17 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 28 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 28 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 13 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Old Orchard
Main Street
Thistleton
OAKHAM
Rutland
LE15 7RE
Ffôn:
07751 398466