PEST HOUSES FUND

Rhif yr elusen: 211090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Making grants for the benefit of the Ecclesiastical Parish of St Mary, Putney as constituted on 11 September 1860 or of the poor thereof.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024

Cyfanswm incwm: £12,846
Cyfanswm gwariant: £12,200

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wandsworth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Hydref 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Charles Edward Spencer Atkins Ymddiriedolwr 01 November 2023
Dim ar gofnod
Finna Ayres Ymddiriedolwr 25 September 2022
WANDSWORTH COMBINED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev JOHN WHITTAKER Ymddiriedolwr 02 July 2019
MILES TRUST FOR THE PUTNEY AND ROEHAMPTON COMMUNITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE BIGGS-WYMONDESOLD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PUTNEY PARISH DEVELOPMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY'S PARISH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY WITH ALL SAINTS' PUTNEY
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY'S CHURCH OF ENGLAND CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
PUTNEY RELIEF COMMITTEE
Derbyniwyd: Ar amser
LESLIE FRANCIS MCDONNELL Ymddiriedolwr 12 April 2018
MAYOR OF WANDSWORTHS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WANDSWORTH COMMUNITY SAFETY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ANNETTE WATSON Ymddiriedolwr 13 June 2016
Dim ar gofnod
Pamela Jean Harris Ymddiriedolwr 13 June 2016
ROEHAMPTON PARISH TRUST
Derbyniwyd: 113 diwrnod yn hwyr
CLEMANCY GORDON-MARTIN Ymddiriedolwr 14 February 2013
Dim ar gofnod
ORIANE HALDANE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PAUL JAMES DONNELLY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.24k £12.30k £12.62k £12.83k £12.85k
Cyfanswm gwariant £12.72k £9.52k £10.27k £12.60k £12.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2024 04 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2023 09 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 09 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 19 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2020 26 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Flat 1
Ashdown
7 Cambalt Road
LONDON
SW15 6EL
Ffôn:
02087893760
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael