TOGETHER FOR MENTAL WELLBEING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TOGETHER IS A LEADING NATIONAL CHARITY WORKING FOR WELLBEING: THAT MEANS WE SUPPORT PEOPLE WITH MENTAL HEALTH NEEDS TO GET WHAT THEY WANT FROM LIFE AND TO FEEL HAPPIER.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£22,325,394
Roddion a chymynroddion | £98.52k | |
Weithgareddau elusennol | £21.87m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £236.84k | |
Arall | £123.56k |
Cyfanswm gwariant:
£22,077,180
Codi arian | £40.02k | |
Weithgareddau elusennol | £22.04m | |
Arall | £0 |
£204,310 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £18,191,043 o 44 gontract(au) llywodraeth a £86,042 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £40.02k | |
Gwariant elusennol | £22.04m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £248.21k |
Codi arian a Arall Gwariant | £40.02k | |
Gwariant elusennol | £22.04m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £452.52k |
Pobl

531 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
51 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 7 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- TOGETHER (Enw gwaith)
- MACA (THE MENTAL AFTER CARE ASSOCIATION) (Enw blaenorol)
- THE MENTAL AFTER CARE ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- TOGETHER WORKING FOR WELLBEING (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zain Richardson | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|||||
Naheed Hassan | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Ajay Mehta | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
David Betteridge | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Paul Breakwell | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||
Ian Jones | Ymddiriedolwr | 27 May 2020 |
|
|
||||
Deirdre Therese Evans | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Angus Campbell Cameron | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
Judy Clements | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|||||
Jo'Anne Kerry Cutting | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||
Donald Kay Mungall | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||
David Shakespeare | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Dr BENJAMIN LAWRANCE THOMAS | Ymddiriedolwr | 03 November 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.05m | £19.98m | £18.97m | £20.03m | £22.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.86m | £19.67m | £18.42m | £20.94m | £22.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £11.21m | £12.08m | £11.05m | £7.18m | £18.19m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £77.58k | £86.04k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £54.91k | £175.26k | £110.39k | £174.59k | £98.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.90m | £19.72m | £18.75m | £19.75m | £21.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £86.58k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £67.30k | £64.43k | £57.50k | £100.65k | £236.84k | |
|
Incwm - Arall | £26.46k | £18.03k | £44.77k | £10.65k | £123.56k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £13.30k | £23.34k | £23.81k | £148.33k | £75.96k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.82m | £19.63m | £18.38m | £20.91m | £22.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £39.91k | £41.69k | £32.73k | £31.15k | £40.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £100.12k | £173.59k | £120.54k | £171.91k | £116.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.89k | £2.79k | £2.36k | £923 | £167 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £11.48m | £11.17m | £11.41m | £11.40m | £11.66m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.79m | £2.18m | £2.27m | £2.19m | £2.45m | |
|
Cyfanswm asedau | £6.43m | £8.36m | £9.62m | £8.96m | £8.93m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £865.00k | -£82.00k | -£729.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.62m | £3.99m | £4.99m | £5.27m | £5.30m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/01/1949 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/05/1971 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/07/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/07/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/10/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/11/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/11/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/07/2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04/11/2014 as amended on 30 Oct 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ASSIST IN THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING, OR AT RISK OF SUFFERING FROM MENTAL ILL-HEALTH OF ANY DESCRIPTION OR IN NEED OF REHABILITATION AS A RESULT OF SUCH A CONDITION, IN PARTICULAR BY: THE PROMOTION OF MENTAL HEALTH AND THE PROVISION OF SUPPORT TO PEOPLE IN THE MAINTENANCE AND RECOVERY OF THIS. THE SUPPORT OF CARERS, FAMILIES AND FRIENDS OF PEOPLE WHO EXPERIENCE MENTAL ILL-HEALTH IN THEIR CARING ROLE AND IN MAINTAINING THEIR OWN MENTAL HEALTH. THE ADVANCEMENT OF THE UNDERSTANDING OF MENTAL HEALTH AND MENTAL ILL-HEALTH THROUGH THE EDUCATION OF PEOPLE WHO USE MENTAL HEALTH SERVICES, CARERS, FAMILIES AND FRIENDS OF THOSE WHO EXPERIENCE MENTAL ILL-HEALTH, MENTAL HEALTH PROFESSIONALS AND THE WIDER PUBLIC. THE PROMOTION OF BEST PRACTICE AND POLICIES IN SUSTAINING MENTAL HEALTH AND ALLEVIATING MENTAL ILL-HEALTH LOCALLY, NATIONALLY AND ELSEWHERE. TO PROMOTE RESEARCH INTO MENTAL HEALTH AND PUBLISH THE RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Together Working For Wellbeing
52 Walnut Tree Walk
LONDON
SE11 6DN
- Ffôn:
- 020 7780 7300
- E-bost:
- contactus@together-uk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window