Hanes ariannol SISTERS OF CHARITY OF ST PAUL THE APOSTLE
Rhif yr elusen: 211200
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.46m | £7.26m | £8.86m | £7.79m | £7.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.59m | £8.93m | £8.35m | £9.05m | £9.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £200.81k | £97.08k | £104.04k | £2.40m | £2.29m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £2.47m | £2.31m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.79m | £3.84m | £4.12m | £4.28m | £4.83m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £19.84k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £629.54k | £592.23k | £503.27k | £531.90k | £570.77k | |
|
Incwm - Arall | £342.17k | £267.68k | £1.82m | £570.86k | £93.61k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £77.25k | £83.06k | £105.97k | £4.26k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.53m | £8.93m | £8.29m | £8.99m | £9.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £59.10k | £0 | £51.40k | £65.58k | £50.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.88k | £0 | £0 | £27.00k | £64.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £59.10k | £0 | £51.40k | £65.58k | £50.08k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.