ENHAM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A UK Charity, a Company limited by guarantee and a Registered Provider, specialising in providing access to employment and independence, equality of opportunity, and improved quality of life for disabled people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£15,430,976
Roddion a chymynroddion | £6.90m | |
Weithgareddau elusennol | £8.37m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £148.76k | |
Buddsoddiadau | £10.71k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£14,192,313
Codi arian | £319.93k | |
Weithgareddau elusennol | £13.87m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,142,000 o 22 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £319.93k | |
Gwariant elusennol | £13.87m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.24m |
Pobl

148 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- 17 Awst 1993: Tynnwyd
- ENABLING PARTNERSHIP (Enw blaenorol)
- ENHAM (Enw blaenorol)
- ENHAM VILLAGE CENTRE (Enw blaenorol)
- THE ENHAM TRUST (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Cartrefi Lloegr
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen John Trusler | Cadeirydd | 03 November 2023 |
|
|
||||
Mehul Desai | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Amanda Susan Williams | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Bjorn Axel Howard | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Clive John Barnett | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Christopher Benn | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Caroline Sheila Wehrle | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Tracey Mary Ann Peters | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Michael Barry McCullen | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Claire Lois Whitaker | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.29m | £10.28m | £10.49m | £8.34m | £15.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.13m | £8.95m | £9.89m | £12.80m | £14.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.12m | £2.44m | £2.67m | £4.71m | £5.14m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £540.15k | £37.62k | £10.19k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £291.00k | £790.00k | £941.00k | £361.25k | £6.90m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £194.00k | £90.00k | £149.00k | £134.11k | £148.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.78m | £7.86m | £8.29m | £7.34m | £8.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.00k | £12.00k | £12.00k | £18.79k | £10.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.53m | £1.11m | £486.96k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £326.00k | £53.19k | £236.57k | £10.69k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.75m | £8.50m | £9.73m | £12.53m | £13.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £160.00k | £377.00k | £157.26k | £261.77k | £319.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £74.00k | £87.00k | £119.00k | £104.00k | £112.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £222.00k | £71.00k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £11.18m | £10.43m | £11.23m | £12.03m | £11.99m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £379.00k | £378.00k | £378.00k | £320.73k | £320.73k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.67m | £3.21m | £2.53m | £1.53m | £2.20m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.15m | -£2.07m | -£1.69m | -£1.62m | -£1.59m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £6.76m | £6.57m | £6.40m | £10.59m | £10.00m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Mawrth 2023 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Mawrth 2023 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/02/1921 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/06/1968 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/11/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/11/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/11/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/11/2006 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 08/11/2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 19/12/2013 as amended on 01 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ("THE OBJECTS") ARE: (A) TO CARE FOR, RELIEVE, REHABILITATE AND GENERALLY ASSIST PEOPLE WITH DISABILITIES (TOGETHER WITH THEIR CARERS, PARENTS AND DEPENDANTS) AND TO PROMOTE EQUAL OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES BY PROVIDING ACCESS TO ACCOMMODATION, CARE, EMPLOYMENT, TRAINING AND OTHER SERVICES AND FACILITIES. THE WORDS "PEOPLE WITH DISABILITIES" OR "DISABLED" PEOPLE INCLUDE ANY PERSON WITH A PHYSICAL, MENTAL OR SENSORY DISABILITY OR DISADVANTAGE OR RESTRICTION OF ACTIVITY HOWSOEVER CAUSED AND WHETHER PERMANENT OR TEMPORARY, IRRESPECTIVE OF THEIR RACE, NATIONALITY, RELIGIOUS BELIEF, SEX, SEXUAL ORIENTATION OR AGE. (B) TO PROVIDE HOUSING, ACCOMMODATION AND ASSISTANCE (TOGETHER WITH ANY ASSOCIATED FACILITIES AND AMENITIES) TO HELP PEOPLE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES. PRIORITY WILL BE GIVEN TO DISABLED PEOPLE, THEIR DEPENDANTS AND CARERS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 16 Ebrill 1963 : Cofrestrwyd
- 17 Awst 1993 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Enham Trust
Enham Alamein
ANDOVER
SP11 6JS
- Ffôn:
- 01380 735 327
- E-bost:
- david.betteridge@aster.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window