Hanes ariannol THE GRAIL FOUNDATION OF GREAT BRITAIN

Rhif yr elusen: 211305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £112.03k £171.32k £170.92k £179.43k £164.97k
Cyfanswm gwariant £75.89k £157.24k £119.40k £224.57k £197.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A