Ymddiriedolwyr THE MAHARAJAH'S WELL

Rhif yr elusen: 211310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sara O'Byrne Cadeirydd 01 February 2012
Dim ar gofnod
Roger Clayson Ymddiriedolwr 01 June 2018
Dim ar gofnod
Sylvia Miller Ymddiriedolwr 01 June 2018
STOKE ROW VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
DR GRAEME WHITEHALL Ymddiriedolwr 01 April 2015
Dim ar gofnod
Rob Dougherty Ymddiriedolwr 01 November 2012
Dim ar gofnod
Karen Dougherty Ymddiriedolwr 01 November 2012
Dim ar gofnod
Tracey Preedy Ymddiriedolwr 01 June 2011
Dim ar gofnod