Hanes ariannol THE CHURCH LANDS
Rhif yr elusen: 211409
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £641.84k | £641.09k | £671.32k | £708.89k | £1.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £546.83k | £710.90k | £630.44k | £534.57k | £738.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £641.84k | £641.09k | £671.32k | £708.89k | £1.00m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £326.00k | £315.00k | £380.00k | £335.00k | £440.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £196.19k | £389.27k | £230.86k | £184.80k | £277.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £6.63k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £380.00k | £335.00k | £440.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £24.64k | £6.63k | £19.57k | £14.77k | £21.38k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.