Dogfen lywodraethu WORTHING ANIMAL CLINIC
Rhif yr elusen: 211467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES AS AMENDED 9TH SEPTEMBER 1975, 24 JUNE 1997, 30 AUGUST 2000, 19 MAY 2003 AND 25 JULY 2007
Gwrthrychau elusennol
RELIEVE THE SUFFERING AND DISTRESS OF ANIMALS IN NEED OF CARE AND PROTECTION BY REASON OF SICKNESS, NEGLECT, EMERGENCY OR MALTREATMENT IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF VETERINARY CARE TO SUCH ANIMALS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WORTHING
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.