THE BRITISH GUILD OF TOURIST GUIDES BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve in cases of need, hardship and distress the following categories of persons: (a) Registered Tourist Guides having qualified for not less than one year; and, provided the Registered Guide has been qualified for not less than five years: (b) A spouse/partner (at the discretion of the Trustees) of a deceased Registered Guide; (c) Former or retired Registered Guides;
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
- THE GUILD OF GUIDE LECTURERS BENEVOLENT FUND (Enw blaenorol)
- THE GUILD OF REGISTERED TOURIST GUIDES BENEVOLENT FUND (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY DAVID HUDSON | Cadeirydd | 28 January 2021 |
|
|
||||
Jane Hickey | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Dr Barry Walsh | Ymddiriedolwr | 09 December 2016 |
|
|
||||
CAROLE MARIE CLAUDE HILEY | Ymddiriedolwr | 26 June 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.67k | £18.44k | £15.78k | £11.81k | £11.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.63k | £14.34k | £20.73k | £31.85k | £7.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 23 Ionawr 2024 | 177 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 12 Awst 2022 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
REVISED CONSTITUTION ADOPTED 7TH FEBRUARY 1977 AMENDED 10TH JUNE, 15TH DECEMBER 1988 AND 8 DECEMBER 1995, AMENDED 5TH DECEMBER 2015
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE IN CASES OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS PERSONS IN THE CATEGORIES SPECIFIED IN RULE 2.3 OF THE CONSTITUTION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
201 Borough High Street
London
SE1 1JA
- Ffôn:
- 0207 403 1115
- E-bost:
- guild@britainsbestguides.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window