Hanes ariannol THE ROYAL OPERA HOUSE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 211659
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/08/2010 | 28/08/2011 | 26/08/2012 | 25/08/2013 | 31/08/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.50m | £17.69m | £18.12m | £21.09m | £23.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.50m | £17.69m | £18.12m | £21.09m | £24.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.83m | £9.46m | £9.97m | £12.40m | £14.33m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £881.00k | £1.31m | £1.15m | £1.72m | £1.21m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.79m | £6.92m | £7.00m | £6.98m | £7.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.39m | £16.39m | £16.83m | £19.51m | £21.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.00k | £9.00k | £2.00k | £55.00k | £11.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £17.26m | £14.25m | £14.83m | £17.63m | £19.33m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £985.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.