Dogfen lywodraethu THE ROYAL OPERA HOUSE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 211659
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20TH JULY 1962, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 28 JUNE 1974, 6 JULY 1976, 27 MAY 1977, 17 JANUARY 1990, 23 MAY 1991, 13TH SEPTEMBER 1995 AND 16 AUGUST 2001.
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE PROMOTE AND EDUCATE THE PUBLIC IN THE ARTS OF OPERA AND BALLET.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.