Hanes ariannol ROWLAND HILL AND VAUGHAN ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 211726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £278.65k | £249.24k | £280.40k | £316.56k | £357.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.54k | £220.03k | £234.84k | £257.97k | £352.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.