Hanes ariannol ST OLAVE, ST THOMAS AND ST JOHN UNITED CHARITY
Rhif yr elusen: 211763
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £581.55k | £587.72k | £441.87k | £452.37k | £419.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £602.00k | £605.18k | £483.01k | £610.82k | £705.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.85k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £572.70k | £571.72k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £16.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £537.95k | £506.13k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £64.05k | £64.31k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.60k | £9.90k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £59.17k | £36.32k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £64.05k | £64.31k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £34.74k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.