ymddiriedolwyr ST OLAVE, ST THOMAS AND ST JOHN UNITED CHARITY
Rhif yr elusen: 211763
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIOLA OLATUNJI | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
ALAN TURNER | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Naima Ali | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|||||
MARIA CHEESEMAN | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
KAREN BROWN | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Lucas Green | Ymddiriedolwr | 27 November 2015 |
|
|
||||
Christine Parsons | Ymddiriedolwr | 22 October 2014 |
|
|
||||
Jackie Scorer | Ymddiriedolwr | 23 October 2013 |
|
|
||||
Andrew Bates | Ymddiriedolwr | 05 September 2013 |
|
|
||||
CHRISTINE BENSON | Ymddiriedolwr | 19 October 2012 |
|
|
||||
FRANK GILLMAN | Ymddiriedolwr | 19 October 2012 |
|
|
||||
PETER JOHN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.