ymddiriedolwyr ST BARTHOLOMEW'S GATEHOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 211859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Alan Cowd | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|||||
Roy Sully | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
MARGERY DIANA ROBERTS | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|||||
Charles Richard Spanton | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|||||
Peter Bovill | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|
||||
Major General Jeffrey Sinclair Mason MBE | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|||||
Roy Keith Sully | Ymddiriedolwr | 31 May 2019 |
|
|||||
Michael Charles Jones | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
The Reverend Mark Alexander Walker | Ymddiriedolwr | 11 February 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.