Hanes ariannol GREAT HOSPITAL
Rhif yr elusen: 211953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.04m | £2.10m | £2.01m | £2.15m | £2.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.12m | £2.23m | £2.45m | £2.65m | £2.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £57.65k | £104.45k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.52k | £2.64k | £58.05k | £106.78k | £57.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £103.65k | £83.21k | £135 | £19.73k | £1.39k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.23m | £1.28m | £1.30m | £1.32m | £1.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £696.69k | £727.97k | £648.78k | £700.83k | £677.25k | |
|
Incwm - Arall | £5.44k | £5.59k | £2.02k | £2.76k | £25.43k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £55.15k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.96m | £2.09m | £2.31m | £2.50m | £2.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £126.22k | £116.22k | £133.82k | £155.56k | £186.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £460.48k | £0 | £0 | £552.83k | £573.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £126.22k | £116.22k | £133.82k | £155.56k | £186.24k | |
|
Gwariant - Arall | £28.78k | £30.69k | £2.46k | £0 | £695 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.