DR FRIER'S CHILDREN'S HOLIDAY FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDE HOLIDAYS FOR DISADVANTAGED CHILDREN WHO LIVE IN THE GRANTHAM AREA
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Lincoln
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
- DR FRIER (CHILDREN'S HOLIDAY) MEMORIAL FUND (Enw gwaith)
- THE DR FRIER MEMORIAL FUND FOR CRIPPLED AND INVALID CHILDREN (Enw blaenorol)
- THE DR FRIER MEMORIAL FUND FOR CRIPPLED AND INVALID CHILDREN (ALSO KNOWN INFORMALLY AS DR FRIER (CHILDREN'S HOLIDAY) MEMORIAL FUND)" (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN BRADFORD | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
James Andrew Gregory | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHERILYN DEWEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.29k | £4.48k | £8.06k | £5.56k | £5.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.41k | £918 | £8.48k | £12.46k | £8.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Chwefror 2025 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | 167 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Mawrth 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 31ST DECEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
1. TO MAKE FINANCIAL PROVISION TO HELP THE CONTIMUANCE OF THE ANNUAL SEASIDE HOLIDAYS OFR CRIPPLED AND INVALID CHILDREN STARTED BY THE LATE DR. CHARLES MATTHEW FRIER. 2. IF FOR ANY REASON THE TRUST CANNOT BE EXECUTED TO MAY THE IMCOME OF THE FUND TO THE NATIONAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO CHILDREN OR SUCH OTHER CHARITY FOR THE BENEFIT OF CHILDREN AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE.
Maes buddion
GRANTHAM AND ITS NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 HARROWBY LANE
GRANTHAM
NG31 9HX
- Ffôn:
- 01476565840
- E-bost:
- gregoryand1@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window