Hanes ariannol SUDBURY COMMON LANDS CHARITY
Rhif yr elusen: 212222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.60k | £143.65k | £122.37k | £341.15k | £141.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £106.80k | £133.51k | £121.33k | £138.34k | £157.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £39.78k | £41.07k | £43.67k | £44.05k | £47.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £12.62k | £12.62k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.