THE EVANGELICAL ALLIANCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Since 1846 the Evangelical Alliance has been dedicated to serving the UK church, uniting evangelicals to make Jesus known. We are comprised of hundreds of organisations, thousands of churches and tens of thousands of individuals, joined together for the sake of the gospel. Existing for over 170 years, the Evangelical Alliance is the oldest and largest evangelical unity movement in the world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,899,594
Roddion a chymynroddion | £2.77m | |
Weithgareddau elusennol | £25.37k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £76.16k | |
Buddsoddiadau | £28.63k | |
Arall | £235 |
Cyfanswm gwariant:
£2,931,152
Codi arian | £150.93k | |
Weithgareddau elusennol | £2.78m | |
Arall | £0 |
£926 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £150.93k | |
Gwariant elusennol | £2.78m |
Pobl

52 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
83 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
- E A (Enw gwaith)
- EVANGELICAL ALLIANCE N IRELAND (Enw gwaith)
- EVANGELICAL ALLIANCE SCOTLAND (Enw gwaith)
- EVANGELICAL ALLIANCE WALES (Enw gwaith)
- Y CYNGHRAIR EFENGYLAIDD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manoj Mahendra Raithatha | Cadeirydd | 17 June 2021 |
|
|||||
Rev Elizabeth Lucy Talbot | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|||||
Alan McWilliam | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||
Andrea Russell | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr John Samuel Alan Wilson | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Powley | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|
||||
Chloe Louise Swart | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
Deborah Faye Laycock | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
||||
Rev TIMOTHY Andrew ROBERTS | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|
||||
Stephen Lynn James | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|||||
ARLENE SMALL | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Tracy Jane Cotterell | Ymddiriedolwr | 18 September 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.64m | £2.67m | £2.52m | £2.59m | £2.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.62m | £2.13m | £2.47m | £2.76m | £2.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.39m | £2.51m | £2.43m | £2.48m | £2.77m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £149.93k | £70.50k | £76.81k | £79.46k | £76.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £92.77k | £4.94k | £14.14k | £22.00k | £25.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.73k | £3.66k | £1.79k | £8.48k | £28.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £81.09k | £410 | £217 | £235 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £65.91k | £153.46k | £86.03k | £93.62k | £354.59k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.39m | £2.03m | £2.34m | £2.62m | £2.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £226.47k | £102.47k | £129.06k | £143.88k | £150.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £53.56k | £40.42k | £58.06k | £49.00k | £60.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £35.60k | £58.00k | £46.50k | £48.61k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.00m | £1.99m | £2.08m | £2.11m | £2.03m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £13.75k | £13.09k | £12.62k | £13.54k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.23m | £1.80m | £1.84m | £1.59m | £1.64m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £154.10k | £176.48k | £263.70k | £220.48k | £215.09k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 JULY 1912 AS ALTERED BY SPECIAL RESOLUTIONS PASSED ON 21 SEPTEMBER 2000, 14 SEPTEMBER 2005 AND 6 MARCH 2008. NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 24/09/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EVANGELICAL CHRISTIAN FAITH IN ALL PARTS OF THE WORLD BY SUCH MEANS BEING CHARITABLE AS THE CHARITY MAY DETERMINE.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS.
Elusennau cysylltiedig
- 05 Tachwedd 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
176 COPENHAGEN STREET
LONDON
N1 0ST
- Ffôn:
- 02075203830
- E-bost:
- info@eauk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window