Hanes ariannol THE SOCIETY OF DYERS AND COLOURISTS
Rhif yr elusen: 212331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.42m | £6.37m | £4.95m | £5.96m | £6.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.51m | £5.27m | £4.50m | £5.02m | £5.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £68.07k | £30.00k | £55.03k | £16.07k | £20.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.03m | £5.97m | £4.55m | £5.60m | £6.15m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £223.75k | £252.97k | £156.20k | £124.32k | £128.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £64.44k | £114.47k | £138.10k | £137.03k | £195.65k | |
|
Incwm - Arall | £38.81k | £6.50k | £48.97k | £83.18k | £34.33k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.11m | £938.88k | £869.85k | £760.67k | £790.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.14m | £4.07m | £3.49m | £4.04m | £4.41m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £60.01k | £55.55k | £41.98k | £24.68k | £28.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £261.08k | £7.79k | £7.35k | £6.88k | £5.81k | |
|
Gwariant - Arall | £261.08k | £258.35k | £142.71k | £222.40k | £324.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.