Hanes ariannol THE INLAND WATERWAYS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 212342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.94m | £2.26m | £1.41m | £1.77m | £1.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.69m | £1.75m | £1.72m | £1.74m | £1.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.71k | £2.68k | £2.68k | £2.63k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.82k | £98.83k | £123.08k | £58.26k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £885.61k | £1.28m | £630.09k | £767.43k | £639.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £835.42k | £760.60k | £669.28k | £870.38k | £892.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £191.56k | £179.17k | £66.37k | £74.74k | £55.57k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £31.22k | £38.72k | £44.17k | £57.67k | £57.67k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £480.30k | £859.20k | £160.98k | £321.67k | £244.48k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £1.16m | £918.70k | £927.09k | £848.12k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.06k | £17.92k | £177.58k | £172.70k | £1.03m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £93.76k | £113.46k | £78.32k | £53.44k | £42.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £90.78k | £52.66k | £42.02k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.09k | £8.21k | £8.96k | £9.40k | £7.91k | |
|
Gwariant - Arall | £621.66k | £576.43k | £626.91k | £643.70k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.