RSA (THE ROYAL SOCIETY FOR THE ENCOURAGEMENT OF ARTS, MANUFACTURES AND COMMERCE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a unique global network of around 31,000 changemakers enabling people, places and the planet to flourish. We champion curiosity, creativity and courage to inspire better ways of thinking and doing. Our proven change process, rigorous research and design skills, innovative ideas platforms and our wider convening power combine to enable the RSA to deliver solutions for lasting change.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£12,519,198
Roddion a chymynroddion | £6.50m | |
Weithgareddau elusennol | £1.13m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £4.21m | |
Buddsoddiadau | £639.44k | |
Arall | £35.10k |
Cyfanswm gwariant:
£13,245,424
Codi arian | £5.48m | |
Weithgareddau elusennol | £7.77m | |
Arall | £0 |
£1,899,869 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £80,048 o 3 gontract(au) llywodraeth a £303,853 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £5.48m | |
Gwariant elusennol | £7.77m |
Codi arian a Arall Gwariant | £5.48m | |
Gwariant elusennol | £7.77m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.17m |
Pobl

100 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
29 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 4 |
£90k i £100k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Canada
- Seland Newydd
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
Llywodraethu
- R S A (Enw gwaith)
- ROYAL SOCIETY OF ARTS (Enw gwaith)
- THE ROYAL SOCIETY OF ARTS (THE ROYAL SOCIETY FOR THE ENCOURAGEMENT OF ARTS, MANUFACTURES AND COMMERCE) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyd Grossman CBE | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|||||||||
Eva Pascoe | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||||||
Neil Beagrie | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||||||
Dr HOSEIN KHAJEH-HOSSEINY | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|||||||||
David D'Souza | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||||||
Sandra Boss | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||||||
Ian Ailles | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|||||||||
Sam Lewis | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||||||
Shaifali Puri | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|
||||||||
John Towers | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||||||
Charlotte Oades | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.12m | £8.40m | £10.38m | £12.88m | £12.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.21m | £10.04m | £11.25m | £12.76m | £13.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £39.63k | £216.37k | £287.35k | £80.05k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £93.44k | £219.73k | £50.37k | £405.00k | £303.85k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.54m | £5.80m | £5.77m | £6.47m | £6.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.08m | £293.08k | £2.09m | £3.54m | £4.21m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.80m | £1.45m | £1.90m | £2.21m | £1.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £669.00k | £634.11k | £628.03k | £621.04k | £639.44k | |
|
Incwm - Arall | £33.00k | £228.37k | £0 | £37.02k | £35.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £21.20k | £18.88k | £636.55k | £30.10k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.79m | £7.31m | £7.60m | £7.90m | £7.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.41m | £2.73m | £3.65m | £4.86m | £5.48m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £311.00k | £262.94k | £265.84k | £209.43k | £119.91k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £655.00k | £373.11k | £644.15k | £676.95k | £492.08k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £10.94m | £10.87m | £10.70m | £10.50m | £9.84m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £17.08m | £19.88m | £20.33m | £19.31m | £21.21m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.54m | £2.37m | £3.34m | £3.48m | £3.30m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.52m | £1.30m | £1.79m | £1.60m | £1.50m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 10/06/1847 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 10/02/1981 AS AMENDED ON 30/09/1987 AS AMENDED ON 28/09/1988 AS AMENDED ON 13/01/1992 AS AMENDED ON 07/10/1998 15/01/2003 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 19/07/2006 05/10/2011 AS AMENDED ON 11/11/2015
Gwrthrychau elusennol
THE ENCOURAGEMENT OF ARTS, MANUFACTURES AND COMMERCE (FOR FULL DETAILS SEE PARAGRAPH 4 OF ROYAL CHARTER)
Maes buddion
NATIONAL
Elusennau cysylltiedig
- A C BOSSOM LECTURE ENDOWMENT FUND
- ALFRED DAVIS BEQUEST
- ART CONGRESS STUDENTSHIP
- BENJAMIN SHAW TRUST
- CADMAN MEMORIAL FUND
- DR ALDRED TRUST
- DR MANN TRUST
- DR SWINEY'S BEQUEST
- E FRANKLAND ARMSTRONG TRUST
- EDMUND RICH MEMORIAL LECTURES
- FRED HENRY ANDREWS TRUST
- HOWARD TRUST
- JAMES CRANSTOUN BEQUEST
- JOHN FOTHERGILL TRUST
- JOHN STOCK TRUST
- JOSEPH PAXTON MEMORIAL
- LADY HOLLAND TRUST
- LE NEVE FORSTER TRUST
- NEIL MATHESON MCWHARRIE TRUST
- NORTH LONDON EXHIBITION PRIZE
- OWEN JONES MEMORIAL TRUST
- RSA GENERAL AWARDS FUND
- RSA GENERAL LECTURE FUND
- RUSSIAN EMBASSY PRIZE
- SELWYN BRINTON TRUST
- SIR GEORGE BIRDWOOD MEMORIAL FUND
- SIR WILLIAM J POPE MEMORIAL FUND
- THE BETRO TRUST
- THE BOSSOM LECTURES
- THE SIR KEITH SHOWERING YOUNG MUSICIANS AWARD
- THOMAS GRAY MEMORIAL TRUST
- TRUEMAN WOOD LECTURE ENDOWMENT FUND
- W J PARKER BEQUEST
- 03 Chwefror 2016 : Asset transfer out
- 29 Mawrth 1963 : Cofrestrwyd
- 03 Chwefror 2016 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROYAL SOCIETY FOR THE ENCOURAGEMENT
OF ARTS
MANUFACTURERS & COMMERCE
8 JOHN ADAM STREET
LONDON
WC2N 6EZ
- Ffôn:
- 02079305115
- E-bost:
- general@rsa.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.