ymddiriedolwyr THE RETREAT ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 212449
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Symonds | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|||||
G A RYAN | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
John Doyle | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|
||||
Ralph Perkins | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|
||||
Patricia Barton | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|||||
JOHN FOX | Ymddiriedolwr | 25 August 2011 |
|
|
||||
DAVID FLOWER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.