Hanes ariannol THE WILLIAM JOHNSTON TRUST FUND

Rhif yr elusen: 212495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.74k £47.03k £62.86k £48.01k £44.95k
Cyfanswm gwariant £57.32k £54.04k £50.31k £43.18k £49.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A