BROMLEY SCOPE FOR PEOPLE WITH CEREBRAL PALSY

Rhif yr elusen: 212514
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote the welfare,interests and advancement of our members who suffer with Cerebral Palsy and other related disorders.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2010

Cyfanswm incwm: £7,089
Cyfanswm gwariant: £422,702

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bromley
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
  • 08 Gorffennaf 1993: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BROMLEY SPASTICS SOCIETY (Enw blaenorol)
  • BROMLEY SPASTICS SOCIETY (FORMERLY BROMLEY AND WEST KENT SPASTICS SOCIETY) (Enw blaenorol)
  • WEST KENT SPASTICS SOCIETY INCORPORATING BROMLEY AND DISTRICT SPASTICS GROUP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2006 05/04/2007 05/04/2008 05/04/2009 30/09/2010
Cyfanswm Incwm Gros £16.02k £17.77k £238.82k £25.22k £7.09k
Cyfanswm gwariant £11.52k £14.70k £36.55k £35.34k £422.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2010 11 Ebrill 2011 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2010 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2009 26 Tachwedd 2009 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2009 16 Tachwedd 2009 Ar amser
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2008 28 Rhagfyr 2008 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2008 28 Hydref 2008 Ar amser

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED 10 SEPTEMBER 1962 AS AMENDED 10 JULY 1974 AND 23 OCTOBER 1985
Gwrthrychau elusennol
A FUND RAISING COMMITTEE FOR THE PARENT SOCIETY.
Maes buddion
BROMLEY AND DISTRICT
Hanes cofrestru
  • 12 Tachwedd 1962 : Cofrestrwyd
  • 08 Gorffennaf 1993 : Tynnwyd