BT BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the charity, as set out in its constitution, is the relief of financial hardship among BT employees past and present and their dependants and this is the principle activity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,257,273
Roddion a chymynroddion | £1.06m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £26.23k | |
Buddsoddiadau | £167.53k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,005,243
Codi arian | £94.75k | |
Weithgareddau elusennol | £910.49k | |
Arall | £0 |
£197,786 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £94.75k | |
Gwariant elusennol | £910.49k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £252.03k |
Codi arian a Arall Gwariant | £94.75k | |
Gwariant elusennol | £910.49k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £449.82k |
Pobl

7 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 01 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- BRITISH TELECOM BENEVOLENT FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Murphy | Cadeirydd | 31 October 2019 |
|
|
||||
Clive Selley | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
Matt Rogers | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
Robert Leonard Jones | Ymddiriedolwr | 28 July 2015 |
|
|
||||
KEVIN CHARLESWORTH | Ymddiriedolwr | 31 March 2006 |
|
|
||||
MR JOHN HOLME | Ymddiriedolwr | 31 March 2006 |
|
|
||||
JANE SHIPWAY | Ymddiriedolwr | 30 June 2005 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £2.03m | £1.12m | £1.19m | £1.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.11m | £845.25k | £772.61k | £808.09k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £926.07k | £1.91m | £994.87k | £1.04m | £1.06m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.75k | £27.63k | £31.39k | £24.33k | £26.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £116.46k | £88.69k | £96.32k | £131.81k | £167.53k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £9.04k | £0 | £0 | £0 | £84.70k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.04m | £770.97k | £687.20k | £717.63k | £910.49k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £73.32k | £74.28k | £85.41k | £90.46k | £94.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.89k | £25.47k | £29.18k | £29.67k | £32.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.41k | £16.68k | £22.92k | £25.85k | £26.15k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £3.67m | £4.16m | £5.36m | £5.26m | £5.84m | |
|
Cyfanswm asedau | £462.46k | £1.13m | £757.30k | £903.69k | £788.92k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £64.51k | £53.41k | £43.30k | £33.56k | £41.40k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 10 NOV 1981 AS AMENDED ON 16 JUL 1987 AS AMENDED ON 08 JUL 1988 AS AMENDED ON 20 APR 1989 AS AMENDED ON 26 JUL 1990 AS AMENDED ON 09 JUL 1992 AS AMENDED ON 03 JUL 1996 AS AMENDED ON 13 JUN 2005 AS AMENDED ON 30 JUL 2014
Gwrthrychau elusennol
TO THE RELIEF (BY WAY OF A GIFT, LOAN OR IN SUCH MANNER AS THE COMMITTEE MAY DECIDE) OF CASES OF DISTRESS CAUSED BY:- (1) THE DECEASE OF PRESENT OR PAST MEMBERS OF THE STAFF OF BRITISH TELECOMMUNICATIONS AND/OR BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC OR PAST MEMBERS OF THE CLERICAL OR TECHNICAL STAFF OF THE POSTMASTER GENERAL OR OF PRESENT AND PAST MEMBERS OF THE BRITISH TELECOMMUNICATIONS STAFF SUPERANNUATION SCHEME OR THE BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NEW PENSION SCHEME OR OF PAST MEMBERS OF THE CLERICAL OR TECHNICAL STAFF OF THE POST OFFICE WHO WERE SUBSCRIBERS TO THE FUND ON 31ST OCTOBER 1986. (2) THE RETIREMENT OF ANY PERSONS MENTIONED IN (1) ABOVE FROM THE SERVICE OF BRITISH TELECOMMUNICATIONS, BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC, THE POST OFFICE, THE DEPARTMENT OF THE POSTMASTER GENERAL, THE MINISTRY OF POST AND TELECOMMUNICATIONS, THE DEPARTMENT OF NATIONAL SAVINGS OR ANY GOVERNMENT DEPARTMENT TO WHICH SUCH PERSONS SHALL HAVE BEEN TRANSFERRED AFTER SERVICE IN THE SAID MINISTRY OR THE SAID DEPARTMENT (3) THE REDUCTION OF PAY OF ANY PERSONS MENTIONED IN (1) ABOVE OWING TO PROLONGED SICK LEAVE WHILE THEY ARE SERVING WITH BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC, THE POST OFFICE, THE DEPARTMENT OF NATIONAL SAVINGS OR ANY GOVERNMENT DEPARTMENTS TO WHICH SUCH PERSONS SHALL HAVE BEEN TRANSFERRED AFTER SERVICE IN THE SAID DEPARTMENT OR IN THE MINISTRY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS. (4) OTHER CIRCUMSTANCES ADVERSELY AFFECTING SUCH PERSONS OR THEIR DEPENDANTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Room 4208
Bristol CTE
Marsh Street
BRISTOL
BS1 4AY
- Ffôn:
- 08456029714
- E-bost:
- benevolent@bt.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window