ymddiriedolwyr CHIGWELL RIDING TRUST FOR SPECIAL NEEDS
Rhif yr elusen: 212644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fran Maskell | Cadeirydd | 24 October 2018 |
|
|
||||
Sally Ann Crone | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Emma Jane Padfield | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
Richard Pohl | Ymddiriedolwr | 08 May 2015 |
|
|
||||
Sophie Lingfield | Ymddiriedolwr | 15 March 2015 |
|
|
||||
JOHN WOODCOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JOANNA ELIZABETH THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.