Hanes ariannol THE GUILD OF PASTORAL PSYCHOLOGY

Rhif yr elusen: 212662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £47.97k £19.39k £19.06k £36.73k £81.59k
Cyfanswm gwariant £60.37k £38.16k £44.48k £52.98k £60.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A