Ymddiriedolwyr THE GUILD OF PASTORAL PSYCHOLOGY
Rhif yr elusen: 212662

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Scott | Cadeirydd | 25 June 2022 |
|
|
||||
Dr Sarah Louise Taylor | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Sonia Ouertani | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Dr Lynne Radomsky | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Rev Paul Anthony Newman | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Dr Leslie Ellis Oglesby Revd Canon | Ymddiriedolwr | 21 September 2019 |
|
|
||||
Carol Gay Adkins | Ymddiriedolwr | 07 July 2018 |
|
|
||||
TOBY SIMS | Ymddiriedolwr | 12 July 2014 |
|
|
||||
MR JIM KEELING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOMINQUE KEELING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.