SHROPSHIRE WILDLIFE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the public benefit to safeguard and enhance biodiversity and sustainability and in particular 1. to undertake and promote the conservation of wildlife species and their habitats including the maintenance, restoration and creation of such habitats;0001
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,315,000
Roddion a chymynroddion | £752.00k | |
Weithgareddau elusennol | £2.42m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £128.00k | |
Buddsoddiadau | £20.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,176,000
Codi arian | £264.00k | |
Weithgareddau elusennol | £2.91m | |
Arall | £0 |
£5,139 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,304 o 1 gontract(au) llywodraeth a £250,290 o 9 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £264.00k | |
Gwariant elusennol | £2.91m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £139.00k |
Codi arian a Arall Gwariant | £264.00k | |
Gwariant elusennol | £2.91m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £144.14k |
Pobl

54 Gweithwyr
16 Ymddiriedolwyr
350 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Amwythig
- Telford & Wrekin
Llywodraethu
- 07 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
- THE SHROPSHIRE CONSERVATION TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- THE SHROPSHIRE TRUST FOR NATURE CONSERVATION LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Gordon Scorer | Cadeirydd | 12 October 2024 |
|
|
||||
Rory Lay | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Amanda Craig | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|||||
Jacqueline Lara Richardson | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|||||
Mandie Haywood | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Robert Paul | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Laurence David Kinnersley | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Iain Diack | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Dr PETER QUENTIN SHAW | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
STEPHEN GEORGE MARSH | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
MALCOLM SEAFORTH MONIE | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Hearle | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
JAMES GERRARD DREVER | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
ALEX D GRANT | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
Mr R Owen | Ymddiriedolwr | 28 October 2017 |
|
|
||||
LADY VERONICA COSSONS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.24m | £2.15m | £2.66m | £2.89m | £3.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.15m | £2.03m | £2.27m | £2.47m | £3.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £69.43k | £193.75k | £167.83k | £255.57k | £20.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £84.39k | £415.68k | £844.83k | £630.55k | £250.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £514.09k | £441.39k | £1.02m | £682.67k | £752.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £114.83k | £38.45k | £67.56k | £122.11k | £128.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.61m | £1.67m | £1.58m | £2.09m | £2.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.00k | £165 | £40 | £1.87k | £20.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.58k | £10.15k | £487.00k | £24.65k | £188.26k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.76m | £1.66m | £1.84m | £2.24m | £2.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £382.77k | £362.03k | £432.69k | £230.65k | £264.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.80k | £8.75k | £9.81k | £9.64k | £5.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.82m | £2.90m | £2.94m | £2.94m | £2.94m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £45.83k | £48.39k | £98.03k | £103.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £624.76k | £834.16k | £1.41m | £1.83m | £1.70m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £479.49k | £576.54k | £810.42k | £856.61k | £582.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 JULY 1962 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS 12 MARCH 1983 AND 12 JULY 1988 as amended on 07 Oct 2009 as amended on 06 May 2022 as amended on 27 Sep 2014 as amended on 09 Feb 2022 as amended on 09 Feb 2022 as amended on 24 Oct 2022 as amended on 20 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
2. OBJECTS 2.1 The Charity's objects ("Objects") are specifically restricted to the following: 2.2 To advance, promote and further the conservation and protection of nature reserves which shall be owned, maintained or managed by the Charity. 2.3 For the benefit of the public, to advance, promote and further the conservation, protection and enhancement of: (a) wildlife and its habitats (including terrestrial, marine and aquatic habitats); (b) areas of natural beauty or heritage; (c) areas of zoological, botanical, mycological or other biological scientific interest; (d) areas with geological, geographical, geomorphological, archaeological, physiographical or amenity value in particular, but not exclusively, in ways that further biodiversity. 2.4 To advance education and engagement, of both the general public and businesses, without compromising the ability of future generations to meet their own needs in: (a) the principles and practice of biodiversity and geodiversity conservation; (b) the principles and practice of sustainable development; (c) Nature based health and wellbeing initiatives; (d) Natural capital, and its protection, restoration and value to society; and (e) Natural solutions for climate change. 2.5 To promote, encourage and carry out study and research for the advancement of knowledge in the natural sciences, to make grants or donations for such purposes and to encourage and support the recording and publication of the useful results thereof.
Maes buddion
SHROPSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
193 ABBEY FOREGATE
SHREWSBURY
SY2 6AH
- Ffôn:
- 01743284280
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window