TOWN ESTATE CHARITY

Rhif yr elusen: 212748
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Makes grant towards upkeep of St. Mary's, Grundisburgh Parish Church Grants including loans to individuals residing in Grundisburgh

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021

Cyfanswm incwm: £6,495
Cyfanswm gwariant: £5,371

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV CLARE SANDERS Cadeirydd 12 March 1996
ROBERT THINGE'S CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod
SAMUEL TAYLOR DAWSONS'S CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod
CHARITY OF JOHN LUCOCK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod
ROBERT ALFRED FLETCHER Ymddiriedolwr 30 September 2012
SAMUEL TAYLOR DAWSONS'S CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod
CHARITY OF JOHN LUCOCK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod
ROBERT THINGE'S CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod
JUDITH ANNE BIGNELL Ymddiriedolwr
ROBERT THINGE'S CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod
SAMUEL TAYLOR DAWSONS'S CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod
CHARITY OF JOHN LUCOCK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £5.88k £6.17k £6.28k £5.15k £6.50k
Cyfanswm gwariant £4.73k £5.04k £5.40k £4.32k £5.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 183 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 183 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 06 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 15 Rhagfyr 2021 45 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 15 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
24 Post Mill Gardens
Grundisburgh
WOODBRIDGE
Suffolk
IP13 6UP
Ffôn:
01473 735 775
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael