THE FAKENHAM RELIEF IN NEED CHARITY

Rhif yr elusen: 212779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Assisting, with either grants of money or purchasing goods and services, persons resident in the town of Fakenham and the area of the ancient parish of Hempton who are in conditions of need, hardship or distress.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £5,531
Cyfanswm gwariant: £3,434

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Daniel Andrews Cadeirydd 09 July 2019
THE GOGGS RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
HARRISON EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
LADY MARY TOWNSHEND
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Tracy Jessop Ymddiriedolwr 11 October 2022
THE GOGGS RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
HARRISON EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
LADY MARY TOWNSHEND
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER AND ST PAUL, FAKENHAM
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Lynam Ymddiriedolwr 13 July 2021
THE GOGGS RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
HARRISON EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
LADY MARY TOWNSHEND
Derbyniwyd: Ar amser
Adam Russell BUNKLE Ymddiriedolwr 13 October 2020
VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD MANSEUR
Derbyniwyd: Ar amser
LADY MARY TOWNSHEND
Derbyniwyd: Ar amser
HARRISON EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Gillian Rose Foortse Ymddiriedolwr 23 May 2017
THE GOGGS RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
LADY MARY TOWNSHEND
Derbyniwyd: Ar amser
HARRISON EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.60k £12.96k £4.83k £5.37k £5.53k
Cyfanswm gwariant £4.51k £5.63k £4.15k £4.15k £3.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 29 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 18 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 03 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 02 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 14 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
12 Poppyfields
FAKENHAM
Norfolk
NR21 8PZ
Ffôn:
07837255905
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael