POOR'S ALLOTMENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
COLLECT RENT FROM LAND OWNED BY CHARITY. SUPPORT ELDERLY AND RELIEVE NEEDS OF ONLY RESIDENTS OF THE PARISH, AS REQUIRED.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Suffolk
Llywodraethu
- 04 Mawrth 1968: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs S Brownie | Cadeirydd | 14 November 2013 |
|
|
||||
Elizabeth Goodman | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Mr W Dickson | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
Mrs V Selwyn | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
||||
Mr F Cox | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 30/11/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.51k | £4.87k | £4.90k | £4.91k | £4.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.40k | £4.00k | £3.66k | £5.23k | £4.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2024 | 22 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 15 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME 12TH OCTOBER 1967
Gwrthrychau elusennol
PROVIDING FUEL FOR POOR PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF THE ANCIENT PARISH OF CAVENHAM. SURPLUS INCOME TO BE APPLIED IN RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE ANCIENT PARISH OF CAVENHAM WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF CAVENHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Bothy
The Street
Cavenham
BURY ST. EDMUNDS
Suffolk
IP28 6DA
- Ffôn:
- 01638750720
- E-bost:
- cavallotment@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window