TOWN LANDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust makes of grants to individuals or groups for instance via Christmas fuel or grocery vouchers to old age pensioners living alone in the parish and a grant to the village Over 70s Dinner Fund. Its Apprenticeship Fund helps young people with expenses incurred on further or higher education, apprenticeships or training courses.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 November 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Suffolk
Llywodraethu
- 23 Ebrill 1970: Cofrestrwyd
- TOWN LANDS TRUST (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZANNE LEWIS | Cadeirydd | 03 December 2018 |
|
|
||||
Rev Leslie Siu | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|||||
Elizabeth Foden | Ymddiriedolwr | 11 January 2015 |
|
|||||
Pauline Barley | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|||||
JENNY CATCHPOLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID HALL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/11/2019 | 29/11/2020 | 29/11/2021 | 29/11/2022 | 29/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.84k | £5.08k | £5.17k | £5.33k | £5.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.85k | £4.39k | £4.26k | £4.19k | £5.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Tachwedd 2023 | 06 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Tachwedd 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Tachwedd 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Tachwedd 2020 | 17 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Tachwedd 2019 | 12 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEMES OF THE 27TH OCTOBER 1916 AND 17TH FEBRUARY 1970 AS AFFECTED BY A RESOLUTION MADE UNDER SECTION 74(2)(C) OF THE CHARITIES ACT 1993 DATED 6 MARCH 2006
Gwrthrychau elusennol
I. ONE FIFTH OF THE INCOME TO BE APPLIED TO THE BARKER EDUCATIONAL FOUNDATION (WHICH IS UNDER THE JURISDICTION OF THE MINISTRY OF EDUCATION.II. ONE FIFTH OF THE INCOME FOR THE REPAIR OF FABRIC OF THE PARISH CHURCH AND UPKEEP OF THE CHURCHYARD.III. ONE TENTH FOR APPRENTICING POOR CHILDREN.IV REMAINING INCOME FOR RELIEF IN NEED AND THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF WICKHAM MARKET.
Maes buddion
PARISH OF WICKHAM MARKET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Fir Close
Wickham Market
Woodbridge
IP13 0UB
- Ffôn:
- 01728746979
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window