Hanes ariannol THE BESPOKE TAILORS' BENEVOLENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 212954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/08/2019 | 03/08/2020 | 03/08/2021 | 03/08/2022 | 03/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £169.15k | £143.23k | £67.25k | £100.26k | £167.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £152.92k | £143.47k | £113.70k | £123.34k | £141.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.