Hanes ariannol BRAINTREE AND BOCKING PUBLIC GARDENS

Rhif yr elusen: 212989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £66.81k £37.76k £89.36k £57.39k £59.00k
Cyfanswm gwariant £49.78k £43.28k £59.20k £64.94k £68.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £300 N/A £5.67k N/A N/A