THE INSTITUTE OF MARINE ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY

Rhif yr elusen: 212992
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

IMarEST is the leading professional membership body and learned society for all marine professionals, with over 20,000 members worldwide. The Institute has a strong international presence with an extensive network of around 50 international branches, offers peer-reviewed journals and an industry-focused magazine, produces conferences and events, and enjoys non-governmental status at IMO.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Awstralia
  • Bangladesh
  • Bermuda
  • Byrma
  • Cyprus
  • De Corea
  • Groeg
  • Gwlad Belg
  • Hong Kong
  • Indonesia
  • Ireland
  • Lwcsembwrg
  • Malaysia
  • Malta
  • Nigeria
  • Pakistan
  • Philipinas
  • Rwsia
  • Seland Newydd
  • Singapore
  • Sri Lanka
  • Ukrain
  • Unol Daleithiau
  • Ynys Manaw
  • Yr Aifft
  • Yr Alban
  • Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
  • Yr Iseldiroedd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Awst 1963: Cofrestrwyd
  • 30 Ionawr 1997: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • IMAREST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kevin Daffey Cadeirydd 14 March 2019
Dim ar gofnod
Michael Watt Ymddiriedolwr 26 March 2025
Dim ar gofnod
Rebecca Stanley Ymddiriedolwr 26 March 2025
Dim ar gofnod
Alexander Frank Walster Ymddiriedolwr 26 March 2025
Dim ar gofnod
Shangeetha Mahesan Ymddiriedolwr 26 March 2025
Dim ar gofnod
Dr Obed Nimi Abili Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Sarah Grimshaw Ymddiriedolwr 23 November 2023
Dim ar gofnod
Christy Farrer Ymddiriedolwr 19 June 2023
Dim ar gofnod
Anthony Edward Hill Ymddiriedolwr 19 June 2023
THE INSTITUTION OF ENVIRONMENTAL SCIENCES LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Adthisaya Ganesen Manickam Ymddiriedolwr 31 March 2023
Dim ar gofnod
Kaushik Roy Ymddiriedolwr 31 March 2023
Dim ar gofnod
Prof. Stephen John de Mora Ymddiriedolwr 24 March 2022
Dim ar gofnod
Francis Byrne Mungo Ymddiriedolwr 24 March 2022
Dim ar gofnod
Yves Joseph Guy De Leeneer Ymddiriedolwr 24 March 2022
Dim ar gofnod
Christopher Hodge Ymddiriedolwr 15 March 2021
Dim ar gofnod
Dr Sajid Hussain Ymddiriedolwr 03 April 2020
Dim ar gofnod
Parviz Sangin Ymddiriedolwr 02 April 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £3.20m £2.60m £2.89m £2.92m £2.97m
Cyfanswm gwariant £3.34m £3.39m £2.85m £2.79m £3.11m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £21.57k £10.59k £10.14k £1.16k £13.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.68m £2.13m £2.44m £2.46m £2.53m
Incwm - Gwaddolion £21.57k £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £491.55k £450.12k £422.42k £401.86k £410.00k
Incwm - Arall £2.74k £5.56k £22.21k £57.89k £19.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.34m £3.12m £2.85m £2.79m £3.11m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £132.78k £23.42k £8.03k £40.79k £61.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £265.49k £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Asedau hunan ddefnydd £362.73k £383.98k £215.37k £136.23k £850.00k
Buddsoddiadau tymor hir £13.36m £13.35m £13.21m £11.74m £11.96m
Cyfanswm asedau £2.16m £2.11m £2.37m £2.20m £743.00k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£2.08m -£3.76m -£2.14m -£1.76m -£1.56m
Cyfanswm rhwymedigaethau £1.25m £1.78m £1.27m £1.37m £920.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 30 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 30 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 27 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 27 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 29 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 29 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 30 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 30 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 29 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 29 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
UNKNOWN
Gwrthrychau elusennol
ACCUMULATION OF FIVE YEARS INTEREST TO PROVIDE A PRIZE FOR AN ASSOCIATED MEMBER FOR BEST ORIGINAL PAPER ON CHOSEN SUBJECT AND FROM APRIL 1963 USED WTH ACCRUED INTEREST OF "JACOBS, MURDOCH AND ROBERTSON" AWARDS TO PROVIDE ú25 PRIZE EACH YEAR TO STUDENT TAKING EXTRA COURSE AT TECHNICAL COLLEGE FOR BEST ESSAY EXPLAINING THE REASONS FOR TAKING THE COURSE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 22 Awst 1963 : Cofrestrwyd
  • 30 Ionawr 1997 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1 BIRDCAGE WALK
LONDON
SW1H 9JJ
Ffôn:
02073822600