GREAT BADDOW PAROCHIAL CHARITIES

Rhif yr elusen: 213004
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity makes grants to organisations and individuals for the relief of poverty and for general purposes for those with a connection to the ancient parish of Great Baddow. Grants are made to the general public but mostly to elderly (over 55's) and those with disabilities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £46,425
Cyfanswm gwariant: £23,892

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • PAROCHIAL CHARITIES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jonathan Peter Fuller Cadeirydd 23 April 2021
Dim ar gofnod
Valerie Chiswell Ymddiriedolwr 15 December 2023
ROTARY CLUB OF CHELMSFORD MILDMAY TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF HYLANDS HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
MRS H PUGH FOR SUNDAY OR DAY SCHOOLS
Derbyniwyd: Ar amser
DEAN BRAMSTON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
John Ansell Ymddiriedolwr 18 May 2023
DEAN BRAMSTON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GREAT BADDOW, ST MARY THE VIRGIN
Derbyniwyd: Ar amser
MRS H PUGH FOR SUNDAY OR DAY SCHOOLS
Derbyniwyd: Ar amser
Anne Winder Ymddiriedolwr 23 June 2021
DEAN BRAMSTON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MRS H PUGH FOR SUNDAY OR DAY SCHOOLS
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Philip Sheldrake Ymddiriedolwr 04 March 2020
DEAN BRAMSTON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MRS H PUGH FOR SUNDAY OR DAY SCHOOLS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £38.99k £40.79k £37.54k £39.15k £46.43k
Cyfanswm gwariant £21.63k £29.87k £24.30k £28.89k £23.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 13 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 13 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 21 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 28 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 26 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 6 OCTOBER 1986
Gwrthrychau elusennol
ALMSHOUSES FOR POOR PERSONS WHO ARE INHABITANTS OF OR HAVE AT ANY TIME BEEN RESIDENT IN FOR NOT LESS THAN FIVE YEARS THE AREA OF THE ANCIENT PARISH OF GREAT BADDOW.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF GREAT BADDOW
Hanes cofrestru
  • 31 Ionawr 1963 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
70 EASTWOOD PARK
GREAT BADDOW
CHELMSFORD
CM2 8HF
Ffôn:
01245901028
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael