VICTORIA HOMES (1998) BEXLEY

Rhif yr elusen: 213067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity administers 6 single storey terraced almshouses. Accommodation is for independent living and single occupancy. 'Beneficiaries' are those in need, hardship or distress, with priority being given to the aged. The upto date 'area of benefit' is described elsewhere.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £16,830
Cyfanswm gwariant: £15,082

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bexley

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Mai 1999: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 25 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
  • 05 Mai 1999: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE VICTORIA HOMES BEXLEY (Enw gwaith)
  • HOME FOR THE AGED POOR OTHERWISE KNOWN AS THE VICTORIA HOMES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PASTOR RICHARD GEORGE WELLS Cadeirydd 14 September 2020
Dim ar gofnod
Marion Smith Ymddiriedolwr 08 June 2023
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN, BEXLEY
Derbyniwyd: Ar amser
Valerie Elizabeth FOX Ymddiriedolwr 17 March 2022
Dim ar gofnod
SARATH NANDANA JAYASINGHE Ymddiriedolwr 09 September 2021
Dim ar gofnod
Carol Marie Christine Anderson Ymddiriedolwr 22 July 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.68k £13.98k £15.44k £16.12k £16.83k
Cyfanswm gwariant £12.63k £14.01k £21.53k £6.80k £15.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 15 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 28 Mawrth 2024 149 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 05 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 04 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 31 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL DATED 20 JANUARY 1923 AND CODICIL DATED 8 DECEMBER 1923 (UV 251 PAGE 453) AND RESOLUTION MADE UNDER SECTION 74(2) OF THE CHARITIES ACT 1993
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO BE DISTRIBUTED ANNUALLY AT CHRISTMAS AMONG THE OCCUPATS OF THE HOMOS IN EQUAL SHARES.
Maes buddion
BEXLEY
Hanes cofrestru
  • 05 Mai 1999 : Asset transfer out
  • 25 Chwefror 1963 : Cofrestrwyd
  • 05 Mai 1999 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
47 KNOLL ROAD
BEXLEY
DA5 1AY
Ffôn:
01322550482
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael