Ymddiriedolwyr THE DAYS' ALMHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 213069

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Maria Coakley | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Kevin Biggerstaff | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Trevor Church | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Dee Helen Gomm | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
Sue Ward | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Catharine Elliott | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Victoria Margaret Fern | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
CAROL JOY CHORLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.