Hanes ariannol THE ROYAL CALEDONIAN CHARITIES TRUST
Rhif yr elusen: 213074
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £154.88k | £138.80k | £133.91k | £27.86k | £38.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £152.09k | £133.18k | £139.72k | £31.62k | £14.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.