ymddiriedolwyr EPPING AND THEYDON GARNON CHARITIES
Rhif yr elusen: 213077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD CLAY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Julie Lorkins | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Grahame Scruton | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|
||||
Rev Olivia Maxfield-Coote | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|||||
Rev Lee Batson | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|||||
Rev John Fry | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
John Barber | Ymddiriedolwr | 23 August 2016 |
|
|
||||
Barbara Scruton | Ymddiriedolwr | 31 July 2014 |
|
|
||||
Wendy Webb | Ymddiriedolwr | 24 September 2013 |
|
|
||||
Richard Brady | Ymddiriedolwr | 01 January 2003 |
|
|
||||
Michael Chapman | Ymddiriedolwr | 28 September 1978 |
|
|
||||
DAVID TETLOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD HUGH PEGRUM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.