ymddiriedolwyr THE CENTRAL YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 213121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Anthony Beal | Cadeirydd | 19 March 2020 |
|
|
||||
ADAM STUART WHALE | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Melissa Eliza Bryant | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Yusuf Nurbhai | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|||||
Stephen Guatam Varma | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Dr Cheryl Lynne Turner | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Peter William Wright | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Professor Ian John Govendir | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Timothy Lissimore | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Anne-Marie Smith | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.