ymddiriedolwyr The British and International Federation of Festivals for Music, Dance and Speech
Rhif yr elusen: 213125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Kate Ward | Cadeirydd | 21 May 2015 |
|
|
||||
Fiona McLean-Buechel | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|||||
Annette Brown | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Christopher Philip Blurton | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|||||
Jill Elisabeth Wright | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|||||
Priscilla Louise Morris | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
||||
Yvonne Linda Baisden | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Robert Hamilton MacDonald | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|
||||
Clara Angela Iris Lane | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||
John Logan | Ymddiriedolwr | 30 October 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.