Hanes ariannol THE DEPTFORD ST PAUL CHARITY

Rhif yr elusen: 213171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £41.02k £41.85k £41.85k £42.32k £45.62k
Cyfanswm gwariant £31.19k £31.20k £31.20k £37.17k £36.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A