THE DEPTFORD ST PAUL CHARITY

Rhif yr elusen: 213171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The area of benefit is the Ancient Parish of Deptford, Saint Paul. To provide discretionary grants for the relief of those in need. To pay monthly pensions to pensioners resident in the area of benefit) who are in conditions of need, hardship or distress.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £45,619
Cyfanswm gwariant: £36,340

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lewisham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Josephine Rachael Ashdown Ymddiriedolwr 25 April 2024
LONDON CITY BRASS
Derbyniwyd: Ar amser
Cllr William Paul Cooper Ymddiriedolwr 18 October 2023
Dim ar gofnod
Rev Owen Beament Ymddiriedolwr
THE DEPTFORD PENSION SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE RUSSIAN ORTHODOX DRUG REHABILITATION CENTRE FOR WOMEN WITH CHILDREN
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Paul David Butler B.A. HONS. Ymddiriedolwr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF S. PAUL, DEPTFORD
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £41.02k £41.85k £41.85k £42.32k £45.62k
Cyfanswm gwariant £31.19k £31.20k £31.20k £37.17k £36.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 24 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 24 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 07 Rhagfyr 2023 310 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 07 Rhagfyr 2023 310 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 25 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 25 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 27 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 27 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
London Borough of Lewisham
Laurence House
Catford
LONDON
SE6 4RU
Ffôn:
020 8314 7074
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael