ymddiriedolwyr MRS GELLS ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 213205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFFREY EDWARDS | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|||||
Edwin Lee | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Linda Jayne Varley | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||
ROSEMARY HODGSON | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Keith Arnold | Ymddiriedolwr | 11 October 2012 |
|
|
||||
BRENDA BAXTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.