DEVON WILDLIFE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Devon Wildlife Trust works to achieve its charitable purpose of a Devon rich in wildlife by: securing wildlife rich habitat under sound management, challenging thinking and practices which have a negative impact on species and habitats and encouraging people to understand and value wildlife.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£6,074,111
Roddion a chymynroddion | £2.30m | |
Weithgareddau elusennol | £3.30m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £422.49k | |
Buddsoddiadau | £46.69k | |
Arall | £1.96k |
Cyfanswm gwariant:
£6,222,164
Codi arian | £803.83k | |
Weithgareddau elusennol | £5.42m | |
Arall | £0 |
£102,040 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £131,956 o 17 gontract(au) llywodraeth a £1,096,668 o 43 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £803.83k | |
Gwariant elusennol | £5.42m |
Pobl

103 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
515 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 3 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dyfnaint
Llywodraethu
- THE DEVON TRUST FOR NATURE CONSERVATION LIMITED (Enw blaenorol)
- THE DEVON WILDLIFE TRUST (Enw blaenorol)
- THE DEVON WILDLIFE TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Paul Cottington | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Martin John Callow | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Lorna Rachel Elisabeth Fox | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Charles Howard Thomson | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Dr Martha Beatrijs Koot | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Abigail Elizabeth Allen | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Catherine Fiona Fileman-Wright | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Dr Charlotte Anne Brereton Grezo | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|||||
Sara Jane Papworth | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|||||
Rebecca Margaret Bower | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Victoria Denise Pope | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|||||
Rebecca Anna Broad | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
||||
GAIL MCKENZIE | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.41m | £5.50m | £5.77m | £5.75m | £6.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.37m | £4.52m | £5.16m | £5.46m | £6.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.34k | £28.40k | £95.89k | £152.04k | £131.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £743.70k | £959.19k | £1.02m | £736.29k | £1.10m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.15m | £2.53m | £2.50m | £2.11m | £2.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £286.62k | £350.95k | £407.36k | £407.54k | £422.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.95m | £2.42m | £2.78m | £3.20m | £3.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.86k | £8.80k | £12.75k | £25.16k | £46.69k | |
|
Incwm - Arall | £6.26k | £195.34k | £77.29k | £11.95k | £1.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £543.76k | £788.16k | £461.32k | £329.79k | £448.21k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.57m | £3.81m | £4.35m | £4.73m | £5.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £794.66k | £702.97k | £809.77k | £736.79k | £803.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.21k | £33.14k | £33.62k | £37.61k | £63.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.64k | £3.96k | £0 | £1.20k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.98m | £6.12m | £6.88m | £6.76m | £7.49m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £260.50k | £718.35k | £1.35m | £1.48m | £1.58m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.45m | £4.16m | £3.57m | £3.82m | £2.89m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £471.81k | £732.45k | £739.84k | £825.04k | £774.66k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/08/1962 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/05/1965 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/06/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/11/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/10/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/11/2003 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 22/11/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/11/2012
Gwrthrychau elusennol
1) TO CONSERVE FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF DEVON AND OTHER PLACES OBJECTS AND CREATURES OF ORNITHOLOGICAL, ENTOMOLOGICAL, BOTANICAL, ZOOLOGICAL, GEOLOGICAL, ARCHAEOLOGICAL AND SCIENTIFIC INTEREST, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROMOTING THE BIODIVERSITY OF THE AREA OF BENEFIT WHERE IT SHALL BE CHARITABLE TO DO SO; 2) TO EDUCATE THE PUBLIC AND IN PARTICULAR TO INCREASE KNOWLEDGE AND AWARENESS OF BIODIVERSITY.
Maes buddion
DEVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CRICKLEPIT MILL
COMMERCIAL ROAD
EXETER
DEVON
EX2 4AB
- Ffôn:
- 01392279244
- E-bost:
- contactus@devonwildlifetrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window