Hanes ariannol THE CORPORATION OF THE CHURCH HOUSE
Rhif yr elusen: 213252
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.43m | £7.64m | £4.37m | £5.56m | £7.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.17m | £8.22m | £6.45m | £6.53m | £6.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £180.29k | £85.91k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £500 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.20m | £4.14m | £1.00m | £2.28m | £4.62m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.72m | £2.95m | £2.85m | £2.76m | £2.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £506.14k | £541.79k | £309.76k | £429.35k | £312.86k | |
|
Incwm - Arall | £6.67k | £6.67k | £212.52k | £92.57k | £8.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £500 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.03m | £5.06m | £4.81m | £4.81m | £3.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.14m | £3.17m | £1.64m | £1.71m | £2.95m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.25m | £1.75m | £1.75m | £1.75m | £750.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £104.46k | £100.19k | £96.38k | £112.64k | £61.22k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £801 | £0 | £1.17k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.